序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李明昊 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘颖
|
监事 |
2 |
李明昊
|
执行董事 |
3 |
聂明华
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 经营期限(营业期限)变 |
2019-01-24~2029-01-23
|
2019-01-24~
|
2 | 2022-07-05 | 住所变更 |
上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元385室G座
|
上海市奉贤区海坤路1号第2幢12431室
|
3 | 2022-07-05 | 章程备案 |
无
|
2022-06-28章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |