序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张红 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘国权
|
监事 |
2 |
张红
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-15 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:张红;成员:张振楣;
|
2 | 2013-01-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张红* 出资 45.000000万人民币;张振楣 出资 5.000000万人民币;
|
张红* 出资 50.000000万人民币;
|
3 | 2013-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红*;张红*;张振楣
|
张红*;刘国权
|
4 | 2013-01-05 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张红* 出资 45.000000万人民币 比例 90.0000%;张振楣 出资 5.000000万人民币 比例 10.0000%;
|
张红* 出资 50.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
5 | 2011-07-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市松江区新浜镇陈堵村
|
上海市松江区新浜镇中心路324号137室
|
6 | 2011-07-27 | 其他变更 |
2006-03-14~2011-07-13
|
2011-07-27~2021-07-13
|
7 | 2011-07-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2001-08-14~2011-07-13
|
2001-08-14~2021-07-13
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 |