序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 狄永平 | 90% | 90万(元) |
2 | 王琳 | 10% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
狄永平
|
执行董事 |
2 |
王琳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 经营范围变更 |
从事环境、生物科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,保洁服务,绿化养护服务,机械设备(除特种)维修;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备、日用百货批****零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:从事环境、生物科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,环境保护监测,保洁服务,绿化养护服务,机械设备(除特种)维修;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备、日用百货批****零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-05-21 | 章程备案 |
无
|
2021-05-12章程备案
|
3 | 2021-05-21 | 投资人(股权)变更 |
王琳;袁稳;
|
狄永平*;王琳;
|
4 | 2021-05-21 | 住所变更 |
上海市松江区泖港镇中厍路181号
|
上海市松江区泖港镇中南路55号5号楼874室
|
5 | 2021-05-21 | 法定代表人变更 |
袁稳
|
狄永平
|
6 | 2018-06-15 | 投资人(股权)变更 |
彭小燕;赖相健;孙全庆;袁稳;王岚岚;
|
王琳;袁稳;
|
7 | 2018-06-15 | 章程备案 |
-
|
2018-06-04章程备案
|
8 | 2018-06-15 | 监事备案 |
彭小燕
|
王琳
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |