序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁玥昕 | 51% | 51万(元) |
2 | 赵健 | 49% | 49万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁玥昕
|
监事 |
2 |
赵健
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-12 | 许可经营项目变更 |
-
|
-
|
2 | 2019-12-12 | 章程修正案备案 |
2016-10-08章程修正案
|
2019-12-06章程修正案
|
3 | 2019-12-12 | 经营范围变更 |
自费出国留学中介,人才中介,会务服务,展览展示服务,翻译服务,商务信息咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
自费出国留学中介,会务服务,展览展示服务,翻译服务,商务信息咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2019-12-12 | 住所变更 |
上海市长宁区长宁路1018号20层2007室
|
上海市长宁区定西路1118号12幢南半幢屋顶3010-28室
|
5 | 2019-12-12 | 一般经营项目变更 |
自费出国留学中介,人才中介,会务服务,展览展示服务,翻译服务,商务信息咨询。
|
自费出国留学中介,会务服务,展览展示服务,翻译服务,商务信息咨询。
|
6 | 2016-10-13 | 住所变更 |
上海市静安区海宁路717号303室
|
上海市长宁区长宁路1018号20层2007室
|
7 | 2016-10-13 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-10-08章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |