序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广昕 | 4% | 200万(元) |
2 | 深圳前海君盛优选投资管理有限公司 | 0.6% | 30万(元) |
3 | 章寅 | 85% | 4,250万(元) |
4 | 章骁 | 4.4% | 220万(元) |
5 | 苏小靖 | 4% | 200万(元) |
6 | 许传伟 | 2% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章寅
|
执行董事兼总经理 |
2 |
苏小靖
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 投资人(股权)变更 |
章寅*;上海太像科技中心(有限合伙);上海玄同投资合伙企业(有限合伙);
|
章寅*;苏小靖;深圳前海君盛优选投资管理有限公司;章骁;许传伟;广昕;
|
2 | 2021-12-17 | 章程备案 |
无
|
2021-12-15章程备案
|
3 | 2020-04-30 | 监事备案 |
胡晓彤
|
苏小靖
|
4 | 2020-04-30 | 法定代表人变更 |
王楠
|
章寅
|
5 | 2020-04-30 | 投资人(股权)变更 |
王楠;翎诺(上海)科技合伙企业(有限合伙);
|
章寅*;上海玄同投资合伙企业(有限合伙);上海太像科技中心(有限合伙);
|
6 | 2018-10-26 | 住所变更 |
上海市宝山区蕴川路5475号4幢Y1432室
|
上海市宝山区月浦镇西街198号7幢A区1486室
|
7 | 2018-10-26 | 监事备案 |
王楠
|
胡晓彤
|
8 | 2018-10-26 | 法定代表人变更 |
郭琪芳
|
王楠
|
9 | 2018-10-26 | 投资人(股权)变更 |
上海玄同投资合伙企业(有限合伙);翎诺(上海)科技合伙企业(有限合伙);
|
翎诺(上海)科技合伙企业(有限合伙);王楠;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |