序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘月俊 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘月俊
|
执行董事 |
2 |
柏旺秀
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-14 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:刘月俊; 成员:陈先恩; 成员:马鹏飞;
|
2 | 2019-07-05 | 名称变更 |
上海青春纳斯健康科技有限公司
|
上海月芊健康科技有限公司
|
3 | 2019-07-05 | 章程修正案备案 |
2018-03-28章程备案
|
2019-07-05章程修正案
|
4 | 2018-04-17 | 投资人(股权)变更 |
深圳市青春纳斯健康科技有限公司;
|
刘月俊*;
|
5 | 2018-04-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-04-17 | 章程备案 |
-
|
2018-03-28章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 |