序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海燕隼文化传媒有限公司 | 100% | 10,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐迎春
|
监事 |
2 |
陈勇
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海尊赫网络科技有限公司南京分公司
|
董大平 | 2020-09-21 |
2 |
上海尊赫网络科技有限公司扬中分公司
|
陈勇 | 2020-09-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 投资人(股权)变更 |
陈勇*;
|
上海燕隼文化传媒有限公司;
|
2 | 2021-12-29 | 章程备案 |
2020-05-06章程备案
|
2021-12-15章程备案
|
3 | 2021-12-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2020-05-09 | 章程备案 |
无
|
2020-05-06章程备案
|
5 | 2020-05-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-05-09 | 监事备案 |
陈勇*
|
唐迎春
|
7 | 2020-05-09 | 法定代表人变更 |
陈嘉颖
|
陈勇
|
8 | 2020-05-09 | 投资人(股权)变更 |
陈勇*;陈嘉颖;
|
陈勇*;
|
9 | 2018-04-25 | 章程备案 |
2018-03-19章程备案
|
2018-04-23章程备案
|
10 | 2018-04-25 | 监事备案 |
沈伟伟
|
陈勇*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |