序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张云堂 | 80% | 80万(元) |
2 | 杨术勤 | 20% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张云堂
|
监事 |
2 |
杨术勤
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-15 | 章程备案 |
2018-12-12章程备案
|
2020-07-10章程备案
|
2 | 2020-07-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-08-31~2020-08-30
|
2010-08-31~
|
3 | 2018-12-26 | 住所变更 |
崇明县潘园公路12号南楼422室(上海泰和经济****展区)
|
崇明区潘园公路12号南楼422室(上海泰和经济****展区)
|
4 | 2018-12-26 | 章程备案 |
无
|
2018-12-12章程备案
|
5 | 2018-12-26 | 出资方式变更 |
张西林 货币80.000000万人民币;杨术勤 货币20.000000万人民币;
|
杨术勤 货币20.000000万人民币;张云堂 货币80.000000万人民币;
|
6 | 2018-12-26 | 出资日期变更 |
张西林 2010-08-26货币80.000000万人民币;杨术勤 2010-08-26货币20.000000万人民币;
|
无
|
7 | 2018-12-26 | 监事备案 |
张西林
|
张云堂
|
8 | 2018-12-26 | 联络员 |
王瑶
|
张云堂
|
9 | 2013-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张西林
|
杨术勤
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |