序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄立冬 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
喻素芳
|
监事 |
2 |
庄立冬
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-09 | 监事备案 |
曹金平
|
喻素芳
|
2 | 2019-01-09 | 经营范围变更 |
农产品销售,食品流通。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
食品销售,蔬菜、瓜果的种植及销售,水域滩涂养殖,食用农产品、日用百货、办公用品的销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
3 | 2019-01-09 | 投资人(股权)变更 |
庄立冬*;曹金平;
|
庄立冬*;
|
4 | 2019-01-09 | 章程备案 |
无
|
2019-01-07章程备案
|
5 | 2019-01-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2015-10-26 | 其他变更 |
2015-09-01~
|
2015-10-26~
|
7 | 2015-10-26 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-10-12~2015-10-11
|
2005-10-12~2026-10-11
|
8 | 2015-09-01 | 一般经营项目变更 |
农产品销售
|
农产品销售
|
9 | 2015-09-01 | 住所变更 |
浦东新区航头镇航南公路999号8幢119室
|
浦东新区航头镇航川路50、52、56号27幢一层304室
|
10 | 2015-09-01 | 经营范围变更 |
农产品销售;批****非实物方式:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏);。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
农产品销售,食品流通。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |