序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张星君 | 80% | 800万(元) |
2 | 许远航 | 20% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张星君
|
执行董事 |
2 |
许远航
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 监事备案 |
许君
|
许远航
|
2 | 2020-07-09 | 投资人(股权)变更 |
张星君*;许君;
|
张星君*;许远航;
|
3 | 2020-07-09 | 章程备案 |
2019-11-06章程备案
|
2020-06-28章程备案
|
4 | 2019-11-18 | 章程备案 |
2018-02-22章程备案
|
2019-11-06章程备案
|
5 | 2019-11-18 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-05-08~2022-05-07
|
2012-05-08~2043-05-07
|
6 | 2019-11-18 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
7 | 2019-11-18 | 投资人(股权)变更 |
张星君*;许君;
|
张星君*;许君;
|
8 | 2018-03-05 | 投资人(股权)变更 |
张星君*;许远航;
|
张星君*;许君;
|
9 | 2018-03-05 | 章程备案 |
2014-08-11章程备案
|
2018-02-22章程备案
|
10 | 2018-03-05 | 监事备案 |
张星君*
|
许君
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |