序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙林琳 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱静雯
|
- |
2 |
沙林琳
|
执行董事 |
3 |
石晓华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 章程备案 |
无
|
2022-03-24章程备案
|
2 | 2022-05-24 | 法定代表人变更 |
张杰
|
沙林琳
|
3 | 2022-05-24 | 投资人(股权)变更 |
张杰;
|
沙林琳*;
|
4 | 2020-11-16 | 监事备案 |
沙建中
|
石晓华
|
5 | 2020-11-16 | 章程备案 |
无
|
2020-11-10章程备案
|
6 | 2020-11-16 | 投资人(股权)变更 |
林文英;
|
张杰;
|
7 | 2020-11-16 | 法定代表人变更 |
林文英
|
张杰
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |