序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴琦 | 40% | 800万(元) |
2 | 马林钧 | 60% | 1,200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴琦
|
监事 |
2 |
马林钧
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-08-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
万荣路959号1幢3楼318室
|
上海市闸北区灵石路851号4幢106室
|
2 | 2013-06-09 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
欧阳春 出资 0.300000万人民币 比例 0.0150%;欧文春 出资 1999.400000万人民币 比例 99.9700%;肖诺 出资 0.300000万人民币 比例 0.0150%;
|
马林钧* 出资 1200.000000万人民币 比例 60.0000%;吴琦 出资 800.000000万人民币 比例 40.0000%;
|
3 | 2013-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
欧阳春 出资 0.300000万人民币;欧文春 出资 1999.400000万人民币;肖诺 出资 0.300000万人民币;
|
马林钧* 出资 1200.000000万人民币;吴琦 出资 800.000000万人民币;
|
4 | 2013-06-09 | 出资额变更变更 |
欧阳春 货币0.300000万人民币;欧文春 货币1999.400000万人民币;肖诺 货币0.300000万人民币;
|
吴琦 货币800.000000万人民币;马林钧 货币1200.000000万人民币;
|
5 | 2013-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
肖诺
|
马林钧
|
6 | 2013-06-09 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
欧阳春 2009-02-10货币0.300000万人民币;欧文春 2009-02-10货币2.400000万人民币;欧文春 2012-08-14货币1997.000000万人民币;肖诺 2009-02-10货币0.300000万人民币;
|
马林钧* 2009-02-10货币1200.000000万人民币;吴琦 2009-02-10货币800.000000万人民币;
|
7 | 2013-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖诺;欧阳春
|
马林钧*;马林钧*;吴琦
|
8 | 2012-08-15 | 实收资本变更 |
3.000000
|
2000.000000
|
9 | 2012-08-15 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
欧文春 2009-02-10货币2.400000万人民币;欧阳春 2009-02-10货币0.300000万人民币;肖诺 2009-02-10货币0.300000万人民币;
|
欧阳春 2009-02-10货币0.300000万人民币;欧文春 2012-08-14货币1997.000000万人民币;欧文春 2009-02-10货币2.400000万人民币;肖诺 2009-02-10货币0.300000万人民币;
|
10 | 2012-08-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
3.000000
|
2000.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |