序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑丰锭 | 30% | 3万(元) |
2 | 金涛 | 70% | 7万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑丰锭
|
监事 |
2 |
金涛
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 章程备案 |
2020-06-12章程备案
|
2020-07-17章程备案
|
2 | 2020-08-19 | 投资人(股权)变更 |
薛侃特;高民;
|
金涛*;郑丰锭;
|
3 | 2020-08-19 | 监事备案 |
高民
|
郑丰锭
|
4 | 2020-08-19 | 法定代表人变更 |
薛侃特
|
金涛
|
5 | 2020-06-17 | 监事备案 |
刘顺德
|
高民
|
6 | 2020-06-17 | 法定代表人变更 |
刘德军
|
薛侃特
|
7 | 2020-06-17 | 章程备案 |
无
|
2020-06-12章程备案
|
8 | 2020-06-17 | 投资人(股权)变更 |
刘顺德;刘德军;
|
薛侃特;高民;
|
9 | 2018-11-03 | 法定代表人变更 |
付巍
|
刘德军
|
10 | 2018-11-03 | 监事备案 |
帅利珍
|
刘顺德
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |