序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏辉彬 | 50% | 25万(元) |
2 | 许婵婵 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏辉彬
|
监事 |
2 |
许婵婵
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-04-08章程修正案
|
2 | 2021-05-11 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-10-12~2020-10-11
|
2010-10-12~2030-10-11
|
3 | 2012-09-24 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
许婵婵* 2012-09-15货币20.000000万人民币;苏辉彬 2012-09-15货币20.000000万人民币;
|
许婵婵* 2012-09-14货币20.000000万人民币;许婵婵* 2010-09-16货币5.000000万人民币;苏辉彬 2010-09-16货币5.000000万人民币;苏辉彬 2012-09-14货币20.000000万人民币;
|
4 | 2012-09-24 | 其他变更 |
2010-10-12~2012-10-11
|
2012-09-24~2020-10-11
|
5 | 2012-09-24 | 实收资本变更 |
10.000000
|
50.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |