序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙照伟 | 50% | 250万(元) |
2 | 陈亮 | 50% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙照伟
|
监事 |
2 |
陈亮
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 住所变更 |
上海市普陀区金沙江路1999号102室
|
上海市普陀区金沙江路1989号一层102室
|
2 | 2019-10-25 | 章程备案 |
2015-04-22章程备案
|
2019-10-22章程备案
|
3 | 2015-04-24 | 投资人(股权)变更 |
陈亮*;孙照伟;时传鹏;
|
陈亮*;孙照伟;
|
4 | 2015-04-24 | 法定代表人变更 |
时传鹏
|
陈亮
|
5 | 2015-04-24 | 章程备案 |
-
|
2015-04-22章程备案
|
6 | 2011-12-09 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈亮* 出资 165.000000万人民币 比例 33.0000%;孙照伟 出资 170.000000万人民币 比例 34.0000%;时传鹏 出资 165.000000万人民币 比例 33.0000%;
|
陈亮* 出资 165.000000万人民币 比例 33.0000%;孙照伟 出资 170.000000万人民币 比例 34.0000%;时传鹏 出资 165.000000万人民币 比例 33.0000%;
|
7 | 2011-12-09 | 实收资本变更 |
100.000000
|
500.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |