序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张凤记 | 25% | 25万(元) |
2 | 曹广滨 | 25% | 25万(元) |
3 | 李友生 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹广滨
|
监事 |
2 |
李友生
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-11 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:李友生;成员:曹广滨;成员:张凤记;
|
2 | 2014-07-22 | 投资人(股权)变更 |
李友生*;曹广滨;张凤记;李成军;
|
李友生*;曹广滨;张凤记;
|
3 | 2013-07-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
石广平
|
李友生
|
4 | 2012-03-06 | 实收资本变更 |
10.000000
|
100.000000
|
5 | 2012-03-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
100.000000
|
6 | 2012-03-06 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李友生* 2013-12-16货币10.000000万人民币;曹广滨 2013-12-16货币10.000000万人民币;张凤记 2013-12-16货币10.000000万人民币;李成军 2013-12-16货币10.000000万人民币;
|
李友生* 2012-02-28货币22.500000万人民币;李友生* 2011-12-16货币2.500000万人民币;曹广滨 2012-02-28货币22.500000万人民币;曹广滨 2011-12-16货币2.500000万人民币;李成军 2011-12-16货币2.500000万人民币;李成军 2012-02-28货币22.500000万人民币;张凤记 2011-12-16货币2.500000万人民币;张凤记 2012-02-28货币22.500000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 |