序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卫威 | 50% | 250万(元) |
2 | 沈应 | 50% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卫世长
|
监事 |
2 |
卫威
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-09 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
500.0000万人民币
|
2 | 2020-12-09 | 章程备案 |
2020-09-14章程备案
|
2020-11-26章程备案
|
3 | 2020-09-24 | 章程备案 |
2019-12-09章程备案
|
2020-09-14章程备案
|
4 | 2020-09-24 | 联络员 |
江旺
|
卫威*
|
5 | 2020-09-24 | 投资人(股权)变更 |
卫威*;沈正东;
|
卫威*;沈应;
|
6 | 2020-09-24 | 住所变更 |
上海市奉贤区四团镇新杨公路860号10幢
|
上海市青浦区朱家角镇康业路6号1幢五层C区252室
|
7 | 2020-09-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2015-05-26~2025-05-25
|
2015-05-26~2035-05-25
|
8 | 2019-12-27 | 章程备案 |
2019-08-25章程备案
|
2019-12-09章程备案
|
9 | 2019-12-27 | 住所变更 |
上海市浦东新区建豪路99号657室
|
上海市奉贤区四团镇新杨公路860号10幢
|
10 | 2019-09-02 | 法定代表人变更 |
江旺
|
卫威
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |