序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐守林 | 99.9% | 99.9万(元) |
2 | 徐瑞 | 0.1% | 0.1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐守林
|
监事 |
2 |
徐瑞
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
2 | 2021-01-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-11-07章程修正案
|
3 | 2018-05-29 | 投资人(股权)变更 |
徐瑞*;徐琴琴;
|
徐瑞*;徐守林;
|
4 | 2018-05-29 | 监事备案 |
徐琴琴
|
徐守林
|
5 | 2018-05-29 | 章程备案 |
-
|
2018-05-10章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |