序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘鑫 | 10% | 10万(元) |
2 | 李心洁 | 10% | 10万(元) |
3 | 陈诚 | 10% | 10万(元) |
4 | 黄文恺 | 70% | 70万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨琳
|
监事 |
2 |
黄文恺
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-07-07章程修正案
|
2 | 2021-03-10 | 投资人(股权)变更 |
黄文恺*;
|
黄文恺*;刘鑫;李心洁;陈诚;
|
3 | 2021-03-10 | 章程备案 |
2020-08-04章程修正案
|
2021-03-01章程备案
|
4 | 2021-03-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-08-04 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-08-04章程修正案
|
6 | 2020-08-04 | 住所变更 |
上海市崇明区新河镇新开河路825号8幢I区743室(上海新河经济小区)
|
上海市杨浦区隆昌路588号3号楼308室(集中登记地)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |