序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范方冲 | 100% | 9,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张传波
|
- |
2 |
施建春
|
监事 |
3 |
范方冲
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 章程备案 |
无
|
2022-03-15章程备案
|
2 | 2022-03-16 | 住所变更 |
上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢2层P区206室
|
上海市宝山区双城路803弄11号1602A-3810室
|
3 | 2021-09-07 | 住所变更 |
上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
|
上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢2层P区206室
|
4 | 2021-09-07 | 联络员 |
张传波
|
范方冲*
|
5 | 2021-09-07 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
6 | 2021-07-13 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
9000.000000万人民币
|
7 | 2021-07-13 | 章程备案 |
无
|
2021-07-09章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |