序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方远祥 | 80% | 800万(元) |
2 | 李志恒 | 20% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方婷
|
执行董事兼总经理 |
2 |
方远祥
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-11-25章程修正案
|
2 | 2020-11-30 | 监事备案 |
王伟
|
方远祥
|
3 | 2020-11-30 | 投资人(股权)变更 |
方远祥;王伟;李志恒;
|
方远祥;李志恒;
|
4 | 2019-04-02 | 董事备案 |
郭卫平
|
方婷*
|
5 | 2019-04-02 | 法定代表人变更 |
郭卫平
|
方婷
|
6 | 2018-05-28 | 监事备案 |
吴斌
|
王伟
|
7 | 2018-05-28 | 投资人(股权)变更 |
方远祥;张震;吴斌;
|
方远祥;李志恒;王伟;
|
8 | 2018-05-28 | 章程备案 |
2017-06-12章程备案
|
2018-05-22章程备案
|
9 | 2017-08-16 | 法定代表人变更 |
方远祥
|
郭卫平
|
10 | 2017-08-16 | 董事备案 |
方远祥
|
郭卫平
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |