序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | SPARK44 (JV) LIMITED | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈佳齐
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-14 | 法定代表人变更 |
KOO YEAT MUNG
|
KOO YEAT MUNG
|
2 | 2021-10-14 | 章程备案 |
2018-10-09章程备案
|
2021-10-08章程备案
|
3 | 2021-10-14 | 经理备案 |
WILFRIED HUTH
|
-
|
4 | 2021-10-14 | 董事备案 |
王菁兰;RICHARD CHARLES OSBORNE SHORE;AVANESH SHARMA;朱恒利
|
WILFRIED HUTH
|
5 | 2020-11-17 | 董事备案 |
王菁兰;ARTHUR YU;朱恒利;AVANESH SHARMA
|
RICHARD CHARLES OSBORNE SHORE;AVANESH SHARMA;朱恒利;王菁兰
|
6 | 2020-02-28 | 董事备案 |
ARTHUR YU;AVANESH SHARMA;RALF SPECHT;朱恒利
|
朱恒利;AVANESH SHARMA;王菁兰;ARTHUR YU
|
7 | 2019-07-24 | 董事备案 |
FRANK WITTEMANN;AVANESH SHARMA;RALF SPECHT;陈雪峰
|
RALF SPECHT;AVANESH SHARMA;ARTHUR YU;朱恒利
|
8 | 2019-02-11 | 经理备案 |
-
|
-
|
9 | 2019-02-11 | 董事备案 |
陈雪峰;FRANK WITTEMANN;BARBARA SUSANNE HANS;RALF SPECHT
|
陈雪峰;AVANESH SHARMA;FRANK WITTEMANN;RALF SPECHT
|
10 | 2019-02-11 | 法定代表人变更 |
ALISTAIR COPLAND CAMPBELL COOK
|
KOO YEAT MUNG
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |