序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王秀琴 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卫飞
|
监事 |
2 |
王秀琴
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-25 | 住所变更 |
上海市奉贤区望园南路2288弄1号412室
|
上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
|
2 | 2022-02-25 | 章程备案 |
无
|
2022-02-21章程备案
|
3 | 2021-10-28 | 住所变更 |
上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
|
上海市奉贤区望园南路2288弄1号412室
|
4 | 2021-10-28 | 法定代表人变更 |
黄勇
|
王秀琴
|
5 | 2021-10-28 | 章程备案 |
无
|
2021-10-27章程备案
|
6 | 2021-10-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2021-10-28 | 投资人(股权)变更 |
黄勇;马亚;
|
王秀琴*;
|
8 | 2021-10-28 | 监事备案 |
马亚
|
卫飞
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 |