序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社IAI | 100% | 20万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
上坂智泰
|
监事 |
2 |
前田刚
|
执行董事,总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
艾卫艾商贸(上海)有限公司北京分公司
|
大岩根浩史 | 2017-04-10 |
2 |
艾卫艾商贸(上海)有限公司天津分公司
|
前田刚 | 2019-08-23 |
3 |
艾卫艾商贸(上海)有限公司深圳分公司
|
前田刚 | 2012-08-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-20 | 法定代表人变更 |
大岩根浩史
|
前田刚
|
2 | 2019-11-20 | 经理备案 |
-
|
前田刚*
|
3 | 2019-11-20 | 董事备案 |
上坂智泰
|
-
|
4 | 2019-11-20 | 监事备案 |
上坂智泰
|
上坂智泰
|
5 | 2018-01-09 | 法定代表人变更 |
铃木史一
|
大岩根浩史
|
6 | 2018-01-09 | 经理备案 |
-
|
-
|
7 | 2015-09-11 | 法定代表人变更 |
大岩根浩史
|
铃木史一
|
8 | 2015-09-11 | 董事备案 |
-
|
-
|
9 | 2015-08-03 | 监事备案 |
望月真人
|
上坂智泰
|
10 | 2015-07-27 | 法定代表人变更 |
平冈政则
|
大岩根浩史
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |