序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢秉刚 | 76.360052% | 1,762.4万(元) |
2 | 卢超 | 3.639948% | 84.0万(元) |
3 | 舟山秉和投资管理合伙企业(有限合伙) | 20% | 461.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严杰
|
总经理,董事 |
2 |
卢秉刚
|
董事长 |
3 |
卢超
|
副董事长 |
4 |
唐南昌
|
董事 |
5 |
方冰
|
监事 |
6 |
沈明杰
|
监事会主席 |
7 |
邬忠康
|
董事 |
8 |
陈栋
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司普陀兴建销售部
|
唐南昌 | 1990-01-06 |
2 |
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司辽宁分公司
|
邬忠康 | 2016-05-13 |
3 |
浙江飞鲸漆业有限公司涂装分公司
|
胡幸山 | 2007-10-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2022-03-30 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2022-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢秉刚*; 姓名: 卢超; 姓名: 唐南昌;姓名: 严杰; 姓名: 严杰; 姓名: 邬忠康; 姓名: 方冰; 姓名: 陈栋; 姓名: 沈明杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:李晶晶;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 卢秉刚*; 姓名: 卢超; 姓名: 唐南昌;姓名: 严杰; 姓名: 严杰; 姓名: 邬忠康; 姓名: 方冰; 姓名: 陈栋; 姓名: 沈明杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:李晶晶;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢秉刚*; 姓名: 卢秉刚*; 姓名: 卢超; 姓名: 唐南昌;姓名: 严杰; 姓名: 邬忠康; 姓名: 沈明杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐台松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 赵秀兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 卢秉刚*; 姓名: 卢超; 姓名: 唐南昌;姓名: 严杰; 姓名: 严杰; 姓名: 邬忠康; 姓名: 方冰; 姓名: 陈栋; 姓名: 沈明杰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-05-08 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 卢秉刚*; 职位: 董事长 姓名: 卢超;姓名: 严杰; 职位: 监事 姓名: 邬忠康; 职位: 监事 姓名: 沈明杰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 徐台松; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 袁泉利; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 袁泉利; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 赵秀兰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 董事 姓名: 卢秉刚*; 职位: 董事长 姓名: 卢秉刚*; 职位: 经理 姓名: 卢超; 职位: 董事 姓名: 唐南昌;姓名: 严杰; 职位: 监事 姓名: 邬忠康; 职位: 监事 姓名: 沈明杰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 徐台松; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 赵秀兰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
7 | 2017-03-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330903000015325组织机构代码证:148761252
|
统一社会信用代码:913309001487612526
|
8 | 2016-08-17 | 章程修正案备案 |
原章程
|
修改后的章程
|
9 | 2015-08-03 | 名称变更 |
浙江飞鲸漆业有限公司
|
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
|
10 | 2015-08-03 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |