序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 申能(集团)有限公司 | 5% | 117.65万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周赤忠
|
|
2 |
江斌
|
|
3 |
车海辚
|
|
4 |
郭艳丽
|
|
5 |
李忠华
|
|
6 |
许伟斌
|
|
7 |
吴磊
|
|
8 |
王晨生
|
|
9 |
马弘
|
|
10 |
黄国飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司(非上市)
|
股份有限公司(上市、国有控股)
|
2 | 2022-08-10 | 章程备案 |
无
|
2022-08-09章程备案
|
3 | 2022-08-10 | 注册资本(金)变更 |
4500.000000万人民币
|
6000.000000万人民币
|
4 | 2021-09-26 | 住所变更 |
上海市宝山区山连路558号101室
|
上海市宝山区真陈路888号
|
5 | 2021-09-26 | 章程备案 |
无
|
2021-09-26章程备案
|
6 | 2021-05-27 | 董事备案 |
王晨生吴磊郭艳丽江斌周赤忠
|
江斌马弘 [新增]郭艳丽吴磊王晨生许伟斌 [新增]车海辚 [新增]李忠华 [新增]周赤忠
|
7 | 2021-05-27 | 章程备案 |
无
|
2021-05-26章程备案
|
8 | 2021-05-27 | 经理备案 |
江斌 [退出]
|
黄国飞 [新增]
|
9 | 2020-12-29 | 注册资本(金)变更 |
2352.940000万人民币
|
4500.000000万人民币( + 91.2501% )
|
10 | 2020-12-29 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
其他股份有限公司(非上市)
|