序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈永斌 | 80% | 188.8万人民币 |
2 | 管群珍 | 20% | 47.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
管群珍
|
|
2 |
陈永斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-28 | 法定代表人变更 |
徐景春
|
管群珍
|
2 | 2021-01-28 | 监事备案 |
董加辉 [退出]
|
陈永斌 [新增]
|
3 | 2021-01-28 | 章程备案 |
无
|
2021-01-25章程备案
|
4 | 2021-01-28 | 投资人(股权)变更 |
董加辉; [退出]徐景春; [退出]
|
陈永斌; [新增]管群珍; [新增]
|
5 | 2017-07-20 | 一般经营项目变更 |
汽车、摩托车配件,汽车、摩托车专用工具销售
|
汽车、摩托车配件,汽车、摩托车专用工具销售
|
6 | 2017-07-20 | 许可经营项目变更 |
公路运输
|
公路运输
|
7 | 2017-07-20 | 经营范围变更 |
二类机动车维修(小型车辆维修);汽车、摩托车配件,汽车、摩托车专用工具销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
机动车维修;汽车、摩托车配件,汽车、摩托车专用工具销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
8 | 2017-07-20 | 住所变更 |
上海市松江区伴亭东路278弄109号A栋-2
|
上海市松江区九亭镇西飞路1号2幢1层
|
9 | 2015-01-26 | 投资人(股权)变更 |
韦红年; [退出]梁言; [退出]
|
董加辉; [新增]徐景春; [新增]
|
10 | 2015-01-26 | 法定代表人变更 |
韦红年
|
徐景春
|