序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
DEROOSE REGINALD HECTOR K.
|
|
2 |
ERIK SOMNEL
|
|
3 |
PETER DE RIDDER
|
|
4 |
MATTHYS ROBRECHT OSCAR R.
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 法定代表人变更 |
RUTH JACQUES DIEUDONNE
|
DEROOSE REGINALD HECTOR K.
|
2 | 2020-12-16 | 董事备案 |
LUC PIETERS [退出]DEROOSE REGINALD HECTOR K. [退出]
|
ERIK SOMNEL [新增]PETER DE RIDDER [新增]
|
3 | 2020-12-16 | 法定代表人变更 |
RUTH JACQUES DIEUDONNE
|
DEROOSE REGINALD MECTOR K.
|
4 | 2018-08-20 | 章程修正案备案 |
2009-05-15章程备案
|
2017-08-30 章程修正案
|
5 | 2018-08-20 | 法定代表人变更 |
LUC PIETERS
|
RUTH JACQUES DIEUDONNE
|
6 | 2018-08-20 | 经营范围变更 |
培育、选育花卉及植物,销售本公司自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
生产花卉种苗、盆栽花卉、切花、观赏植物,销售公司自产产品;并提供花卉技术咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
7 | 2018-08-20 | 监事备案 |
Dany Heindryckx [退出]
|
MATTHYS ROBRECHT OSCAR R. [新增]
|
8 | 2018-08-20 | 董事备案 |
Jozef Horsten [退出]Sven Pieters [退出]Nico Peeters [退出]Ilse Pieters [退出]Caroline De Meyer [退出]
|
DEROOSE REGINALD HECTOR K. [新增]LUC PIETERS [新增]
|
9 | 2008-09-26 | 实收资本变更 |
5.0984万欧元
|
25.0000万欧元
|
10 | 2008-05-09 | 出资日期变更 |
卢咔儿有限公司 2007-12-26 货币5.0000万欧元;卢咔儿有限公司 2008-09-26 货币20.0000万欧元
|
卢咔儿有限公司 2007-12-26 货币5.0000万欧元卢咔儿有限公司 2008-09-26 货币20.0000万欧元;
|