序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-28 | 法定代表人变更 |
顾金泉
|
汤国华
|
2 | 2016-03-28 | 经营期限(营业期限)变 |
1992-12-10~2015-12-31
|
1992-12-10~2050-06-21
|
3 | 2016-03-28 | 章程备案 |
无
|
2016-03-23章程备案
|