序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海渝商投资股份有限公司 | 94% | 4700.0万人民币 |
2 | 任晶晶 | 6% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜陕军
|
|
2 |
任晶晶
|
|
3 |
李庆
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海金股湾投资控股有限公司江苏分公司
|
林启凡 | 2015-06-25 |
2 |
上海金股湾投资控股有限公司吉林省分公司
|
孟琳 | 2015-05-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 法定代表人变更 |
谢伟
|
杜陕军
|
2 | 2021-10-20 | 章程备案 |
无
|
2021-09-16章程备案
|
3 | 2021-10-20 | 投资人(股权)变更 |
上海渝商投资股份有限公司;任晶晶;谢伟; [退出]
|
上海渝商投资股份有限公司;任晶晶;
|
4 | 2016-12-16 | 住所变更 |
上海市浦东新区浦东南路2250号3幢5层A522室
|
中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢5层A522室
|