序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 负责人变更 |
周雷勇
|
李钧
|
2 | 2019-04-08 | 负责人变更 |
蒋前 [退出]
|
周雷勇 [新增]
|
3 | 2017-12-28 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2015-01-28 | 经营范围变更 |
电力供应;220KV及以下供电设备检修;35KV及以下电压等级送、变电工程工艺设计、安装、调试。
|
电力供应;220KV及以下供电设备检修;35KV及以下电压等级送、变电工程工艺设计、安装、调试。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2015-01-28 | 负责人变更 |
周敬东 [退出]
|
蒋前 [新增]
|