序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁龙 | 62% | 1860.0万人民币 |
2 | 杨芳 | 38% | 1140.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁龙
|
|
2 |
杨芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-16 | 一般经营项目变更 |
从事环境科技、新能源科技、新材料科技、生物科技、智能化科技、节能科技领域内的技术开****、技术咨询,工业产品设计(除特种设备),环保工程,环保设备销售,从事货物进出口及技术进出口业务。
|
从事电力科技、环境科技、新能源科技、新材料科技、生物科技、智能化科技、节能科技、自动化设备科技专业领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,电力工程,环保工程,电力专业建设工程设计,工业产品设计,合同能源管理服务,电力设备,环保设备销售,供电,从事货物进出口及技术进出口业务。
|
2 | 2018-01-16 | 名称变更 |
上海亚江环境科技有限公司
|
上海陇能电力科技****展有限公司
|
3 | 2018-01-16 | 经营范围变更 |
从事环境科技、新能源科技、新材料科技、生物科技、智能化科技、节能科技领域内的技术开****、技术咨询,工业产品设计(除特种设备),环保工程,环保设备销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
从事电力科技、环境科技、新能源科技、新材料科技、生物科技、智能化科技、节能科技、自动化设备科技专业领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,电力工程,环保工程,电力专业建设工程设计,工业产品设计,合同能源管理服务,电力设备,环保设备销售,供电,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
4 | 2018-01-16 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
3000.0000万人民币( + 2900% )
|
5 | 2018-01-16 | 章程修正案备案 |
2016-05-09章程备案
|
2017-12-18章程修正案
|
6 | 2016-05-12 | 法定代表人变更 |
王剑军
|
丁龙
|
7 | 2016-05-12 | 投资人(股权)变更 |
丁龙;边丽; [退出]杨芳;王剑军; [退出]
|
杨芳;丁龙;
|
8 | 2016-05-12 | 章程备案 |
无
|
2016-05-09章程备案
|