序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李沪筑 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李沪筑
|
|
2 |
葛其池
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-26 | 投资人(股权)变更 |
徐熠峰; [退出]
|
李沪筑; [新增]
|
2 | 2018-04-26 | 法定代表人变更 |
徐熠峰
|
李沪筑
|
3 | 2018-04-26 | 章程修正案备案 |
2017-01-23章程备案
|
2018-04-24章程修正案
|
4 | 2017-01-25 | 投资人(股权)变更 |
杨建坤; [退出]
|
徐熠峰; [新增]
|
5 | 2017-01-25 | 法定代表人变更 |
杨建坤
|
徐熠峰
|
6 | 2017-01-25 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-01-09~2017-01-08
|
2007-01-09~
|
7 | 2017-01-25 | 章程备案 |
无
|
2017-01-23章程备案
|