序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 世仓投资有限公司 | 40.7485% | 1629.94万人民币 |
2 | 中国一比利时直接股权投资基金 | 14.8811% | 595.244万人民币 |
3 | 苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙) | 12.74% | 509.6万人民币 |
4 | 上海中路(集团)有限公司 | 11.9197% | 476.788万人民币 |
5 | 苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙) | 7.4406% | 297.624万人民币 |
6 | 扬智投资有限公司 | 6.8638% | 274.552万人民币 |
7 | 上海天进投资管理中心(有限合伙) | 5.4063% | 216.252万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林明孝
|
|
2 |
司马竜志
|
|
3 |
朱军
|
|
4 |
庄士勋
|
|
5 |
林明我
|
|
6 |
毛旭峰
|
|
7 |
刘宝荣
|
|
8 |
童剑峰
|
|
9 |
沈丽雯
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司广州分公司
|
陈志佳 | 2014-03-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 监事备案 |
沈丽雯刘宝荣张玉霞 [退出]
|
童剑峰 [新增]沈丽雯刘宝荣
|
2 | 2022-07-19 | 董事备案 |
庄士勋司马竜志毛旭峰林明我李继伟 [退出]
|
朱军 [新增]司马竜志庄士勋毛旭峰林明我
|
3 | 2020-10-21 | 董事备案 |
毛旭峰庄士勋林明我董中浪 [退出]司马竜志
|
司马竜志李继伟 [新增]庄士勋毛旭峰林明我
|
4 | 2020-08-12 | 董事备案 |
董中浪庄士勋林明我毛旭峰
|
董中浪林明我庄士勋毛旭峰司马竜志 [新增]
|
5 | 2020-08-12 | 住所变更 |
上海市金山区山阳镇板桥东路168号第二幢
|
上海市闵行区中春路7001号7幢12楼
|
6 | 2020-08-12 | 章程备案 |
2018-09-28章程备案
|
2020-04-24章程备案
|
7 | 2018-11-07 | 章程修正案备案 |
2015-10-14章程备案
|
2018-09-28 章程修正案
|
8 | 2018-11-07 | 经理备案 |
钱孝刚 [退出]
|
林明孝 [新增]
|
9 | 2018-11-07 | 监事备案 |
刘宝荣沈丽霞张玉霞
|
刘宝荣沈丽霞张玉霞
|
10 | 2018-11-07 | 董事备案 |
毛旭峰董中浪林明我庄士勋
|
毛旭峰庄士勋董中浪林明我
|