序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Hongkong Land (West Bund) Development Limited | 33% | 996600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
凌常峰
|
|
2 |
任夏仪
|
|
3 |
潘莉
|
|
4 |
唐本胜
|
|
5 |
陈庆华
|
|
6 |
吴浩捷
|
|
7 |
孟森
|
|
8 |
何俊
|
|
9 |
李琰
|
|
10 |
贾传寿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 高级管理人员备案 |
吴浩捷
|
吴浩捷
|
2 | 2022-06-27 | 董事备案 |
朱政坚 [退出]陈庆华任夏仪潘莉
|
潘莉任夏仪陈庆华唐本胜 [新增]
|
3 | 2022-06-27 | 监事备案 |
孟森李琰何俊
|
李琰孟森何俊
|
4 | 2021-01-06 | 董事备案 |
赵军 [退出]潘莉任夏仪贾传寿 [退出]
|
任夏仪朱政坚 [新增]潘莉陈庆华 [新增]
|
5 | 2021-01-06 | 监事备案 |
李琰徐波 [退出]何俊
|
李琰何俊孟森 [新增]
|
6 | 2021-01-06 | 经理备案 |
吴浩捷
|
吴浩捷
|
7 | 2020-12-10 | 投资人(股权)变更 |
重庆优盛达房地产咨询有限公司;重庆利嘉华房地产咨询有限公司;Hongkong Land(West Bund) Development Limited;上海怡兴企业****展有限公司
|
上海怡兴企业****展有限公司;重庆利嘉华房地产咨询有限公司;重庆优盛达房地产咨询有限公司;Hongkong Land(West Bund) Development Limited;上海徐汇西岸金融城****展有限公司 [新增]
|
8 | 2020-12-10 | 监事备案 |
徐波孙逊 [退出]
|
李琰 [新增]徐波何俊 [新增]
|
9 | 2020-12-10 | 章程备案 |
2020-04-23章程备案
|
2020-12-07章程备案
|
10 | 2020-12-10 | 经理备案 |
吴浩捷
|
吴浩捷
|