序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-16 | 负责人变更 |
俞建中 [退出]
|
李澄 [新增]
|
2 | 2019-04-16 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-09-21~2050-08-03
|
2007-09-21~
|
3 | 2016-11-29 | 负责人变更 |
费康 [退出]
|
俞建中 [新增]
|