序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺利氏(中国)投资有限公司 | 100% | 75.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Michel Rufin J.Van Vlierberghe
|
|
2 |
王晓琦
|
|
3 |
陈倩
|
|
4 |
黄俊杰
|
|
5 |
程敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-08 | 法定代表人变更 |
Mireille Maria Elisabeth Maenhoudt
|
Michel Rufin J.Van Vlierberghe
|
2 | 2020-04-08 | 董事备案 |
王晓琦陈倩
|
陈倩王晓琦
|
3 | 2020-04-08 | 工商登记联络员备案 |
盛进
|
王芸
|
4 | 2018-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-09-24 章程修正案
|
5 | 2018-11-01 | 经营范围变更 |
加工、装配冶金用副枪探头,包括各类高技术含量的测量传感器、氧气和温度的测量和采样仪器,销售公司自产产品,提供技术咨询和售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
加工、装配冶金用副枪探头,包括各类高技术含量的测量传感器、氧气和温度的测量和采样仪器,销售公司自产产品,与上述产品同类商品的进出口和批****、佣金代理(拍卖除外)、提供技术咨询和售后服务。。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2018-08-08 | 董事备案 |
艾周平 [退出]陈倩
|
王晓琦 [新增]陈倩
|
7 | 2018-08-08 | 监事备案 |
Johannes Antonius Maria van der Valk [退出]
|
程敏 [新增]
|
8 | 2017-05-02 | 董事备案 |
KOENRAAD CYRIEL CARLIER [退出]艾周平
|
陈倩 [新增]艾周平
|
9 | 2017-05-02 | 法定代表人变更 |
Jan Doude Doets
|
Mireille Maria Elisabeth Maenhoudt
|
10 | 2016-10-13 | 董事备案 |
RICHARD ZHANG [退出]KOENRAAD CYRIEL CARLIER
|
KOENRAAD CYRIEL CARLIER艾周平 [新增]
|