序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴伟 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 廖菊花 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴帅
|
|
2 |
廖菊花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 经理备案 |
|
吴帅 [新增]
|
2 | 2021-05-19 | 法定代表人变更 |
|
吴帅
|
3 | 2021-03-01 | 法定代表人变更 |
|
章建鹏
|
4 | 2020-09-09 | 章程备案 |
|
2020-09-01章程备案
|
5 | 2020-09-09 | 投资人(股权)变更 |
|
廖菊花;吴伟; [新增]
|
6 | 2019-07-03 | 经营范围变更 |
|
建筑工程劳务作业承包。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
7 | 2019-07-03 | 投资人(股权)变更 |
|
廖菊花;吴碧霞; [新增]
|
8 | 2019-07-03 | 一般经营项目变更 |
|
建筑工程劳务作业承包
|
9 | 2019-07-03 | 住所变更 |
|
上海市浦东新区长清路1200弄36号1311室
|
10 | 2019-07-03 | 章程备案 |
|
2019-05-07章程备案
|