序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海张江科技创业投资有限公司 | 35.5% | 3550万人民币 |
2 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 20% | 2000万人民币 |
3 | 上海乾元投资管理有限公司 | 15% | 1500万人民币 |
4 | 上海三俊实业有限公司 | 15% | 1500万人民币 |
5 | 上海兼资投资财务顾问有限公司 | 10% | 1000万人民币 |
6 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 4.5% | 450万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何彬
|
|
2 |
林瓴
|
|
3 |
章劼
|
|
4 |
徐晓玉
|
|
5 |
刘慷
|
|
6 |
张跃
|
|
7 |
陈维周
|
|
8 |
邬慧芳
|
|
9 |
胡建丽
|
|
10 |
邢百军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-10 | 董事备案 |
何彬林瓴孙淑玲 [退出]汤国勤 [退出]张跃杨西轶 [退出]徐晓玉
|
林瓴刘慷 [新增]徐晓玉何彬陈维周 [新增]张跃章劼 [新增]
|
2 | 2019-07-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-05-14章程修正案
|
3 | 2019-07-10 | 法定代表人变更 |
林瓴
|
何彬
|
4 | 2015-04-21 | 投资人(股权)变更 |
哈尔滨空调股份有限公司;上海浦东科技投资有限公司; [退出]上海兼资投资财务顾问有限公司;上海三俊实业有限公司;上海乾元投资管理有限公司;上海张江科技创业投资有限公司;
|
上海张江科技创业投资有限公司;上海兼资投资财务顾问有限公司;上海乾元投资管理有限公司;上海三俊实业有限公司;哈尔滨空调股份有限公司;上海浦东新兴产业投资有限公司; [新增]
|
5 | 2015-04-21 | 董事备案 |
林瓴何彬张跃殷宏 [退出]汤国勤赵炜 [退出]孙淑玲
|
徐晓玉 [新增]杨西轶 [新增]林瓴孙淑玲张跃汤国勤何彬
|
6 | 2015-04-21 | 住所变更 |
上海市张江高科技园区春晓路350号1幢101-109室
|
上海市张江高科技园区春晓路350号南楼二层
|
7 | 2015-04-21 | 法定代表人变更 |
殷宏
|
林瓴
|
8 | 2015-04-21 | 章程备案 |
2006-03-21章程备案
|
2015-01-08章程备案
|
9 | 2011-12-27 | 董事备案 |
孙卫东 [退出]陈微微 [退出]张跃孙淑玲董含茵 [退出]殷宏张忠德 [退出]赵炜何彬汤国勤
|
张跃赵炜殷宏何彬孙淑玲汤国勤林瓴 [新增]邢百军 [新增]胡建丽 [新增]邬慧芳 [新增]
|
10 | 2011-12-27 | 监事备案 |
孙卫东 [退出]陈微微 [退出]张跃孙淑玲董含茵 [退出]殷宏张忠德 [退出]赵炜何彬汤国勤
|
张跃赵炜殷宏何彬孙淑玲汤国勤林瓴 [新增]邢百军 [新增]胡建丽 [新增]邬慧芳 [新增]
|