序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李聚辰
|
|
2 |
王党生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-31 | 监事备案 |
黄霞 [退出]
|
王党生 [新增]
|
2 | 2021-08-31 | 联络员 |
李婧
|
李聚辰
|
3 | 2021-08-31 | 投资人(股权)变更 |
黄霞; [退出]李婧; [退出]
|
上海雨臻企业管理有限公司; [新增]上海锦矜企业管理咨询有限公司; [新增]
|
4 | 2021-08-31 | 法定代表人变更 |
李婧
|
李聚辰
|
5 | 2021-08-31 | 章程备案 |
无
|
2021-08-04章程备案
|
6 | 2021-08-31 | 董事备案 |
李婧 [退出]李婧 [退出]
|
李聚辰 [新增]
|
7 | 2021-08-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2017-05-08 | 章程备案 |
无
|
2017-05-02章程备案
|
9 | 2017-05-08 | 住所变更 |
嘉定工业区叶城路925号A80
|
上海市崇明区横沙乡富民支路58号8411室(上海横泰经济开****区)
|