序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏忠口 | 65% | 6.5万人民币 |
2 | 林桂平 | 35% | 3.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建国
|
|
2 |
林桂平
|
|
3 |
苏忠口
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-11 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:林桂平;成员:苏忠口;
|
2 | 2016-03-09 | 章程备案 |
无
|
2016-01-28章程备案
|
3 | 2016-03-09 | 董事备案 |
孔燕 [退出]
|
林桂平 [新增]
|
4 | 2016-03-09 | 投资人(股权)变更 |
林桂平;孔燕; [退出]李欢; [退出]
|
林桂平;苏忠口; [新增]
|
5 | 2016-03-09 | 监事备案 |
李欢 [退出]
|
苏忠口 [新增]
|
6 | 2015-02-02 | 董事备案 |
周熙诚 [退出]
|
孔燕 [新增]
|
7 | 2015-02-02 | 监事备案 |
任杨 [退出]
|
李欢 [新增]
|
8 | 2015-02-02 | 投资人(股权)变更 |
周熙诚; [退出]任杨; [退出]
|
李欢; [新增]孔燕; [新增]林桂平; [新增]
|