序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪官盼 | 85% | 170.0万人民币 |
2 | 张秋英 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于动莲
|
|
2 |
汪官盼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 监事备案 |
肖莉 [退出]
|
汪官盼 [新增]
|
2 | 2019-12-04 | 法定代表人变更 |
汪官盼
|
于动莲
|
3 | 2019-12-04 | 董事备案 |
汪官盼 [退出]
|
于动莲 [新增]
|
4 | 2019-10-15 | 投资人(股权)变更 |
肖莉; [退出]汪官盼;张秋英;
|
张秋英;汪官盼;
|
5 | 2019-10-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-10-09章程修正案
|
6 | 2018-11-03 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
7 | 2018-11-03 | 一般经营项目变更 |
营养健康咨询服务,理****店,美容店,保健按摩服务,美甲服务,健身服务,化妆品、美容美****用品的销售。
|
营养健康咨询服务,足浴店,美容店,保健按摩服务,美甲服务,健身服务,化妆品、美容美****用品的销售。
|
8 | 2018-11-03 | 经营范围变更 |
营养健康咨询服务,理****店,美容店,保健按摩服务,美甲服务,健身服务,化妆品、美容美****用品的销售。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
营养健康咨询服务,足浴店,美容店,保健按摩服务,美甲服务,健身服务,化妆品、美容美****用品的销售 。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
9 | 2018-11-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-11-01章程修正案
|