序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 可口可乐中国实业(饮料)有限公司 | 100% | 10050.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
CURTIS ALAN FERGUSON
|
|
2 |
刘海颖
|
|
3 |
MARCELO GABRIEL BOFFI
|
|
4 |
LIM YUH SZE ESTHER
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
可口可乐企业管理(上海)有限公司大连分公司
|
姚文 | 2010-12-07 |
2 |
可口可乐企业管理(上海)有限公司青岛分公司
|
2008-05-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-16 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:姚文;成员:郑建萍;成员:陆小峰
|
2 | 2017-09-12 | 董事备案 |
HENRY GLENDON WALTER IV [退出]俞文亮 [退出]
|
MARCELO GABRIEL BOFFI [新增]刘海颖 [新增]
|
3 | 2017-09-12 | 监事备案 |
胡志斐 [退出]
|
LIM YUH SZE ESTHER [新增]
|
4 | 2017-09-12 | 法定代表人变更 |
JOHAN WILLEM MAARTEN JANSEN
|
CURTIS ALAN FERGUSON
|
5 | 2016-05-13 | 监事备案 |
苏燕 [退出]
|
胡志斐 [新增]
|
6 | 2015-06-18 | 董事备案 |
俞文亮刘海颖 [退出]
|
HENRY GLENDON WALTER IV [新增]俞文亮
|
7 | 2014-06-10 | 董事备案 |
刘海颖黄啸 [退出]
|
刘海颖俞文亮 [新增]
|