序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈永红 | 99% | 12870万人民币 |
2 | 姬姜燕 | 1% | 130万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈永红
|
|
2 |
姬姜燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 章程备案 |
无
|
2021-07-12章程备案
|
2 | 2021-07-16 | 投资人(股权)变更 |
姬姜燕;万竹; [退出]
|
姬姜燕;陈永红; [新增]
|
3 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 |
万竹
|
陈永红
|
4 | 2021-07-16 | 联络员 |
万竹
|
陈永红
|
5 | 2021-07-16 | 董事备案 |
万竹 [退出]
|
陈永红 [新增]
|
6 | 2020-12-09 | 董事备案 |
臧新南 [退出]
|
万竹 [新增]
|
7 | 2020-12-09 | 投资人(股权)变更 |
姬姜燕;臧新南; [退出]
|
姬姜燕;万竹; [新增]
|
8 | 2020-12-09 | 联络员 |
臧新南
|
万竹
|
9 | 2020-12-09 | 章程备案 |
无
|
2020-11-17章程备案
|
10 | 2020-12-09 | 法定代表人变更 |
臧新南
|
万竹
|