序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海城投(集团)有限公司 | 100% | 75000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐哲
|
|
2 |
黄雄
|
|
3 |
刘延平
|
|
4 |
倪永红
|
|
5 |
史昕龙
|
|
6 |
朱天
|
|
7 |
杨长琴
|
|
8 |
孔繁勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海城投环境(集团)有限公司资源利用分公司
|
丁剑峰 | 2019-04-18 |
2 |
上海城投环境(集团)有限公司上善分公司
|
赵学鹏 | 2010-03-11 |
3 |
上海城投环境(集团)有限公司临港新片区分公司
|
朱文明 | 2010-03-11 |
4 |
上海城投环境(集团)有限公司环境工程分公司
|
朱文明 | 2010-03-11 |
5 |
上海城投环境(集团)有限公司劳务服务分公司
|
邱铤 | 2010-03-11 |
6 |
上海城投环境(集团)有限公司水域保洁分公司
|
吕玉澄 | 2009-10-28 |
7 |
上海城投环境(集团)有限公司水上清运分公司
|
刘华海 | 2009-10-28 |
8 |
上海城投环境(集团)有限公司废弃物处置分公司
|
陈跃卫 | 2009-10-28 |
9 |
上海城投环境(集团)有限公司田度清运分公司
|
刘华海 | 2008-09-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 董事备案 |
刘延平陆峰 [退出]陆罡 [退出]倪永红徐哲
|
倪永红黄雄 [新增]史昕龙 [新增]徐哲刘延平
|
2 | 2022-01-21 | 法定代表人变更 |
陆罡
|
徐哲
|
3 | 2021-08-05 | 董事备案 |
陆峰陆罡倪永红周亮 [退出]徐哲
|
刘延平 [新增]徐哲倪永红陆罡陆峰
|
4 | 2021-04-27 | 法定代表人变更 |
王瑟澜
|
陆罡
|
5 | 2021-04-27 | 董事备案 |
陆峰徐哲王瑟澜 [退出]周亮倪永红
|
陆峰倪永红徐哲陆罡 [新增]周亮
|
6 | 2020-11-13 | 章程备案 |
无
|
2020-11-05章程备案
|
7 | 2020-11-13 | 监事备案 |
江彪 [退出]
|
孔繁勇 [新增]杨长琴 [新增]朱天 [新增]
|
8 | 2020-11-13 | 注册资本(金)变更 |
65000.000000万人民币
|
75000.000000万人民币( + 15.38462% )
|
9 | 2020-05-13 | 董事备案 |
徐哲王爱民 [退出]王瑟澜陆峰倪永红
|
陆峰王瑟澜周亮 [新增]倪永红徐哲
|
10 | 2019-05-31 | 董事备案 |
王爱民王瑟澜孟惠华 [退出]倪永红蒋家智 [退出]
|
王瑟澜王爱民倪永红徐哲 [新增]陆峰 [新增]
|