序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-31 | 负责人变更 |
张指华 [退出]
|
陈梁 [新增]
|
2 | 2018-01-19 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-06-02~2018-01-31
|
1998-06-02~
|
3 | 2018-01-19 | 负责人变更 |
张江湖 [退出]
|
张指华 [新增]
|