序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新旺投资(中国)有限公司 | 100% | 14.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈卓明
|
|
2 |
黄永强
|
|
3 |
黄家伟
|
|
4 |
黎敬宗
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
悠乐(上海)餐饮管理有限公司共和新路店
|
于红 | 2021-09-27 |
2 |
悠乐(上海)餐饮管理有限公司南京西路店
|
于红 | 2016-06-02 |
3 |
悠乐(上海)餐饮管理有限公司祖冲之路店
|
袁林玉 | 2015-07-14 |
4 |
悠乐(上海)餐饮管理有限公司淮海中路店
|
黄凤林 | 2014-03-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 法定代表人变更 |
陈卓明
|
陈卓明
|
2 | 2022-08-04 | 董事备案 |
黄家伟黄永强
|
黄永强黄家伟
|
3 | 2015-05-28 | 住所变更 |
上海市浦东新区富城路184号临
|
中国(上海)自由贸易试验区峨山路111号4幢五层515室
|
4 | 2015-05-28 | 经营范围变更 |
餐饮(含熟食卤味、含裱花蛋糕)、餐饮管理(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
餐饮管理;中西餐饮(含酒,限堂用)(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2015-05-28 | 境外股东****起人的境内 |
悠乐(上海)餐饮管理有限公司
|
悠乐(上海)餐饮管理有限公司
|
6 | 2014-03-14 | 其他事项 |
2013-11-12~2014-06-23
|
2014-03-14~
|
7 | 2013-11-12 | 经营范围变更 |
餐饮(含熟食卤味)、餐饮管理(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
餐饮(含熟食卤味、含裱花蛋糕)、餐饮管理(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
8 | 2013-07-22 | 其他事项 |
2013-04-12~2013-07-27
|
2013-07-22~2014-06-23
|
9 | 2013-07-22 | 实收资本变更 |
0.0000万美元
|
14.0000万美元
|