序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张培培 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张培培
|
|
2 |
娄家家
|
|
3 |
王静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海莘隆餐饮有限公司四川中路分公司
|
姚俊 | 2017-12-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-03 | 住所变更 |
上海市黄浦区四川中路681号底层东南商铺
|
上海市奉贤区仁齐路159号1幢1285室
|
2 | 2020-01-03 | 章程备案 |
无
|
2019-12-27章程备案
|
3 | 2019-04-01 | 章程备案 |
无
|
2019-03-25章程备案
|
4 | 2019-04-01 | 监事备案 |
牟燕婷 [退出]
|
娄家家 [新增]
|
5 | 2019-04-01 | 法定代表人变更 |
王静
|
张培培
|
6 | 2019-04-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2019-04-01 | 住所变更 |
上海市杨浦区唐山路1018号地下一层超市B122-A-06号商铺
|
上海市黄浦区四川中路681号底层东南商铺
|
8 | 2019-04-01 | 投资人(股权)变更 |
王静; [退出]樊天宁; [退出]
|
张培培; [新增]
|
9 | 2017-10-13 | 投资人(股权)变更 |
王静;
|
王静;樊天宁; [新增]
|
10 | 2017-10-13 | 经营范围变更 |
餐饮服务 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
餐饮服务,餐饮企业管理,食品流通 (限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|