序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海浦东投资控股(集团)有限公司 | 100% | 130050.764800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宏
|
|
2 |
刘立
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海外高桥(集团)有限公司本部工会
|
||
2 |
上海外高桥(集团)有限公司本部工会委员会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 章程备案 |
无
|
2022-01-04章程备案
|
2 | 2022-01-13 | 投资人(股权)变更 |
上海浦东投资控股(集团)有限公司;
|
上海浦东投资控股(集团)有限公司;
|
3 | 2022-01-13 | 监事备案 |
刘新民 [退出]
|
刘立 [新增]
|
4 | 2016-08-17 | 投资人(股权)变更 |
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会; [退出]
|
上海浦东投资控股有限公司; [新增]
|
5 | 2016-08-17 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区富特西一路159号
|
中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
|
6 | 2016-08-17 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-06-16章程修正案
|
7 | 2016-03-08 | 经理备案 |
舒榕斌 [退出]
|
刘宏 [新增]
|
8 | 2016-03-08 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区富特西一路159号
|
中国(上海)自由贸易试验区富特西一路159号
|
9 | 2016-03-08 | 法定代表人变更 |
舒榕斌
|
刘宏
|
10 | 2015-08-28 | 名称变更 |
上海外高桥(集团)有限公司
|
上海外高桥资产管理有限公司
|