序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市崇明区供销合作总社 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄锦培
|
|
2 |
陆耀
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海崇明商业有限公司苍龙加油店
|
黄锦培 | 2004-07-27 |
2 |
上海崇明商业有限公司云尚百货商店
|
沈国炜 | 2004-07-26 |
3 |
上海崇明商业有限公司分公司
|
沈国炜 | 2003-04-15 |
4 |
上海市崇明商业总公司物资公司第一煤炭经营部
|
施利中 | 2002-02-05 |
5 |
上海市崇明商业总公司物资公司煤制品厂
|
陈友利 | 2002-02-05 |
6 |
上海市崇明商业总公司新风商业站南杂货商店
|
张洪斌 | 1998-04-27 |
7 |
上海市崇明商业总公司物资公司呈祥眼镜商行
|
施品祥 | 1996-09-19 |
8 |
上海市崇明商业总公司建设公司贡霄装潢商店
|
张耀新 | 1995-03-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-03-05 | 法定代表人变更 |
沈国炜
|
黄锦培
|
2 | 2013-03-05 | 其他变更 |
2010-10-13~2013-01-31
|
2013-03-05~
|
3 | 2013-03-05 | 董事备案 |
陆耀沈国炜 [退出]
|
陆耀黄锦培 [新增]
|
4 | 2010-10-13 | 监事备案 |
吴镔 [退出]周光耀 [退出]杨保罗 [退出]顾国梁 [退出]喻燕燕 [退出]顾平 [退出]杨勇 [退出]顾平 [退出]
|
陆耀 [新增]沈国炜 [新增]
|
5 | 2010-10-13 | 企业类型变更 |
无
|
一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2010-10-13 | 出资比例变更 |
丁友德 出资 48.000000万人民币 比例 1.6000%;上海崇明商业有限公司持股会 出资 1083.000000万人民币 比例 36.1000%;上海市崇明县供销合作总社 出资 1527.000000万人民币 比例 50.9000%;吴镔 出资 75.000000万人民币 比例 2.5000%;周光耀 出资 48.000000万人民币 比例 1.6000%;张振飞 出资 48.000000万人民币 比例 1.6000%;陆新华 出资 75.000000万人民币 比例 2.5000%;顾国梁 出资 48.000000万人民币 比例 1.6000%;顾平 出资 48.000000万人民币 比例 1.6000%;
|
上海市崇明县供销合作总社 出资 3000.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
7 | 2010-10-13 | 董事备案 |
吴镔 [退出]周光耀 [退出]杨保罗 [退出]顾国梁 [退出]喻燕燕 [退出]顾平 [退出]杨勇 [退出]顾平 [退出]
|
陆耀 [新增]沈国炜 [新增]
|
8 | 2010-10-13 | 投资人(股权)变更 |
上海市崇明县供销合作总社 出资 1527.000000万人民币;周光耀 出资 48.000000万人民币; [退出]张振飞 出资 48.000000万人民币; [退出]顾国梁 出资 48.000000万人民币; [退出]吴镔 出资 75.000000万人民币; [退出]陆新华 出资 75.000000万人民币; [退出]丁友德 出资 48.000000万人民币; [退出]顾平 出资 48.000000万人民币; [退出]上海崇明商业有限公司持股会 出资 1083.000000万人民币; [退出]
|
上海市崇明县供销合作总社 出资 3000.000000( + 96.46365% )万人民币;
|
9 | 2010-10-13 | 法定代表人变更 |
顾平
|
沈国炜
|
10 | 2006-04-03 | 监事备案 |
沈国炜 [退出]周光耀杨保罗顾国梁喻燕燕顾平杨勇顾平
|
吴镔 [新增]周光耀杨保罗顾国梁喻燕燕顾平杨勇顾平
|